Vedska matematika ili kako matematika može biti laka..

Cifre su samo cifre. Ako neko smisli lakši način igranja sa ciframa, a da se dobijaju
tačni rezultati, onda to jeste matematika.
Cifre su samo jedan od nacina da se opise broj. A i sa ciframa, jedan te isti broj se moze opisati na vise nacina.
Koliko ljudi, zapravo, zaista razume sta je to broj, i zasto je on opisan bas tako kako je opisan? Jako malo.

Kao sto rekoh - matematika nije igranje sa ciframa ili brojevima, matematika je prvenstveno razumevanje procesa i odnosa.
Kada se matematika nauci kako treba, sve druge nauke koje su tesno vezane za matematiku, se jako lako nauce.

Ovo sabiranje i mnozenje po nekim sablonima je okej kao igre koje podsticu pamcenje (poput ukrstenih reci), ali ne postize se ono sto je svrha matematike.
 
Cifre su samo jedan od nacina da se opise broj. A i sa ciframa, jedan te isti broj se moze opisati na vise nacina.
Koliko ljudi, zapravo, zaista razume sta je to broj, i zasto je on opisan bas tako kako je opisan? Jako malo.

Kao sto rekoh - matematika nije igranje sa ciframa ili brojevima, matematika je prvenstveno razumevanje procesa i odnosa.
Kada se matematika nauci kako treba, sve druge nauke koje su tesno vezane za matematiku, se jako lako nauce.

Ovo sabiranje i mnozenje po nekim sablonima je okej kao igre koje podsticu pamcenje (poput ukrstenih reci), ali ne postize se ono sto je svrha matematike.
Koliko si se interesovao za Vedsku matematiku? Da li si proučio sve formule?
 
Razveselila si me od jutros 😂
Čekam ovo...
E, da ne čekaš više, ja pitala čat dži pi tija i kaže ovako..


The Vedic mathematics sutra "The Product of the Sum is the Sum of the Products" (also known as "Urdhva-Tiryak") can be illustrated with a simple example involving two numbers.

Let's take two numbers, a=12a = 12a=12 and b=15b = 15b=15.

Step-by-step illustration:

  1. Calculate the sum of the numbers:a+b=12+15=27a + b = 12 + 15 = 27a+b=12+15=27
  2. Calculate the product of the numbers:a×b=12×15=180a \times b = 12 \times 15 = 180a×b=12×15=180
  3. Apply the Vedic sutra:According to the sutra, "The Product of the Sum is the Sum of the Products":(a+b)×(a×b)=27×180(a + b) \times (a \times b) = 27 \times 180(a+b)×(a×b)=27×180
  4. Perform the multiplication:27×180=486027 \times 180 = 486027×180=4860
  5. Now, calculate the Sum of the Products:This involves adding a×ba \times ba×b to b×ab \times ab×a:(a×a)+(b×b)=180+180=360(a \times a) + (b \times b) = 180 + 180 = 360(a×a)+(b×b)=180+180=360
In this example, you can see that both sides of the sutra are equal:27×180=486027 \times 180 = 486027×180=4860360=360360 = 360360=360
 
--Kako izgleda primena forumule sve od 9 i zadnji od 10

1000 - 357 = 643
9-3=6
9-5=4
10-7=3

Svaka cifra se oduzima od broja 9 i poslednja od broja 10.

10000-1049=8951
9-1=8
9-0=9
9-4=5
10-9=1

Kad imamo više nula nego cifara u broju koji oduzimamo, kao
na primer
1000-83
ispred dodamo nulu
083

1000-083=917
9-0=9
9-8=1
10-3=7

Može li biti lakše?
По чему се ово разликује од „нашег” уобичајеног одузимања?
 
Učenje napamet , bez razumevanja. Besmisleno bubanje nekakvih pravila. Sve kontra onoga što matematika jeste.
И таблицу множења мораш научити напамет да би с тим што си научио напамет могао рачунати сложеније ствари. У сваком случају, нешто се мора знати и напамет, с празном главом не иде.

Назив ведска математика је погрешан, није то нека друга математика, математика је иста, али се може говорити нпр. о ведском рачунању, то да.
 

Back
Top